Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | ||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Reventlowsgade 18, 1. tv., 1651 København V (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundbyvestervej 99, 2. 215., 2300 København S (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-12-03 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2021-11-30 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-03 tilføjes Kapital (Kapital): 50.001,00 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-12-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-11-29 tilføjes Direktion: Yihong Chen (direktør) (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-11-29 tilføjes Vedtægter: 2021-11-29 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-09-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2021-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2021-08-31 fjernes Direktion: Yihong Chen (direktør) (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2020-08-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundbyvestervej 99, 2. 215., 2300 København S (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2020-08-05 tilføjes Direktion: Yihong Chen (direktør) (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2020-08-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel af blandet varesortiment samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-08-05 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-05 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-05 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2020-08-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2020-08-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-05 tilføjes Legale ejere: Yihong Chen (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-05 tilføjes Navne: Scanspark Group ApS (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-05 tilføjes Reelle ejere: Yihong Chen (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-05 tilføjes Stiftere: Yihong Chen (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-08-31)
Den 2020-08-05 tilføjes Vedtægter: 2020-08-05 (offentliggjort 2021-12-03)
Den 2020-08-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-31)