Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2023-01-18 tilføjes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2020-08-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Cyrix Medical Products ApS. (offentliggjort 2021-02-13)
Den 2021-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Cyrix Medical Products ApS. (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2022-06-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: R&M Ejendomme ApS. (offentliggjort 2022-06-22)
Den 2022-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Cyrix Medical Products ApS. (offentliggjort 2022-10-20)
Den 2022-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bogfinkevej 29, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Lindehaven 57, 2630 Taastrup (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindehaven 57, 2630 Taastrup (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2020-08-06 tilføjes Direktion: Mohammadreza Azimi (adm. dir.) (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-06 tilføjes Formål: Selskabets formål at eje kapitalandele i virksomheder og drive hermed beslægtede virksomhed. (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-08-06 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-06 tilføjes Kontaktoplysninger: ra@cyrix.io (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-06 tilføjes Legale ejere: Mohammadreza Azimi (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-06 tilføjes Navne: Cyrix Holding ApS (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-06 tilføjes Reelle ejere: Mohammadreza Azimi (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2020-08-06 tilføjes Stiftere: Mohammadreza Azimi (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-06 tilføjes Vedtægter: 2020-08-06 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-07)