Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Vedtægter | Direktion | Reelle ejere | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-07-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solbakken 22, 2840 Holte (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2022-07-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongensvej 24, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2022-07-27 tilføjes Kontaktoplysninger: asser@misterwolf.dk (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2022-07-26 fjernes Kontaktoplysninger: ferdinand@growthbond.biz (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2022-06-30 tilføjes Legale ejere: ReInvent ApS, Bononia ApS, ILP ApS (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-06-29 fjernes Legale ejere: ILP ApS, Asser Traberg Smidt (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2022-05-22 tilføjes Vedtægter: 2022-05-22 (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2022-05-20 tilføjes Direktion: Asser Traberg Smidt (adm. dir.) (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2022-05-20 fjernes Direktion: Ferdinand Kjærulff (direktør) (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2022-05-20 fjernes Reelle ejere: Ferdinand Kjærulff (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2021-09-01 tilføjes Legale ejere: Asser Traberg Smidt (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2021-09-01 tilføjes Reelle ejere: Asser Traberg Smidt (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2021-08-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongensvej 24, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2020-08-04 tilføjes Direktion: Ferdinand Kjærulff (direktør) (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2020-08-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-02-28 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-08-04 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-04 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-04 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-04 tilføjes Kontaktoplysninger: ferdinand@growthbond.biz (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2020-08-04 tilføjes Legale ejere: ILP ApS (offentliggjort 2022-11-21)
Den 2020-08-04 tilføjes Navne: GrowthBond ApS (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-04 tilføjes Reelle ejere: Ferdinand Kjærulff (offentliggjort 2022-05-20)
Den 2020-08-04 tilføjes Regnskabs år: --02-28 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-04 tilføjes Regnskabs år: --03-01 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-04 tilføjes Stiftere: ILP ApS (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-04 tilføjes Vedtægter: 2020-08-04 (offentliggjort 2022-07-27)
Den 2020-08-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-07)