Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Direktion | Legale ejere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Navne | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-04-10 tilføjes Bestyrelse: Maria Gracia Lotuffo (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-10 fjernes Bestyrelse: Jack Timothy Cobham Smail (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2023-10-01 tilføjes Reelle ejere: Nanna Munch Walter (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2023-09-30 fjernes Reelle ejere: Nanna Munch Walter (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2023-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 14, 4., 2200 København N (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 25, 3., 1264 København K (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-13 tilføjes Hjemmeside: www.bythenetwork.com (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-13 tilføjes Kontaktoplysninger: Nanna@bythenetwork.com (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-03-06 tilføjes Bestyrelse: Jack Timothy Cobham Smail (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2023-03-06 fjernes Bestyrelse: Andrea Stillacci (formand) (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-03-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-01-04 tilføjes Reelle ejere: Nanna Munch Walter (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2023-01-04 fjernes Direktion: Per Åge Pedersen (direktør) (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2022-04-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-01-01 tilføjes Legale ejere: OstrichCo Inc. (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2021-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 25, 3., 1264 København K (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2021-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 25, 5., 1264 København K (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-09-18 tilføjes Legale ejere: The Council Holding ApS, Them. ApS (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2021-09-17 fjernes Legale ejere: The Council Holding ApS (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2021-05-17 tilføjes Legale ejere: Rehabstudio LTD (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2021-05-17 fjernes Reelle ejere: Nanna Munch Walter, Per Åge Pedersen (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2021-02-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2021-02-10 tilføjes Bestyrelse: Andrea Stillacci (formand) (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2021-02-10 tilføjes Vedtægter: 2021-02-10 (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2020-10-30 tilføjes Navne: By the Network ApS (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-10-29 fjernes Navne: And the Network ApS (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-10-30 tilføjes Vedtægter: 2020-10-30 (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2020-09-24 tilføjes Legale ejere: Herezie, Small Agency LLC (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2020-09-01 tilføjes Legale ejere: Farm AB, Mortierbrigade, White Rabbit Advertising LTD (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2020-08-25 tilføjes Legale ejere: Founders NMN LLC (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2020-08-07 tilføjes Legale ejere: The Council Holding ApS (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2020-08-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 25, 5., 1264 København K (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2020-08-07 tilføjes Direktion: Per Åge Pedersen (direktør) (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2020-08-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive reklamebureauvirksomhed og yde strategisk rådgivning i relation hertil, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-10-31 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-08-07 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-07 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-07 tilføjes Navne: And the Network ApS (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-08-07 tilføjes Reelle ejere: Nanna Munch Walter, Per Åge Pedersen (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2020-08-07 tilføjes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-07 tilføjes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-07 tilføjes Revisor: Solveo Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-07 tilføjes Stiftere: The Council Holding ApS (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion i forening. (offentliggjort 2021-02-15)
Den 2020-08-07 tilføjes Vedtægter: 2020-08-07 (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-08-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-08-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-07)