Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Duevej 22, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2023-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandsegårdsvej 1, 3310 Ølsted (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-15 tilføjes Legale ejere: Sebin Dalifi Holding ApS, Dyrved M Holding ApS (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-09-15 fjernes Legale ejere: Sebin Dalifi, Matias Dyrved Møller (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-07-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandsegårdsvej 1, 3310 Ølsted (offentliggjort 2023-02-06)
Den 2020-07-24 tilføjes Direktion: Sebin Dalifi (direktør) (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-07-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-07-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-07-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-07-24 (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-07-24 tilføjes Hovedbranche: VVS- og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-07-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-07-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-07-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-07-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-07-24 tilføjes Legale ejere: Sebin Dalifi, Matias Dyrved Møller (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-07-24 tilføjes Navne: MS VVS Udlejning ApS (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-07-24 tilføjes Reelle ejere: Sebin Dalifi, Matias Dyrved Møller (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-07-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-07-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-07-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-07-24 tilføjes Stiftere: Sebin Dalifi, Matias Dyrved Møller (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-07-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-07-24 tilføjes Vedtægter: 2020-07-24 (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-07-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-07-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-04)