Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Legale ejere | Kapital | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-31 tilføjes Bestyrelse: Lars Holm Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2023-05-31 fjernes Bestyrelse: Per Nørgård Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2022-05-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-04-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2022-04-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2022-04-26 fjernes Revisor: JS Revision, Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2022-04-08 fjernes Legale ejere: Peter Rasmus Hvidtsted (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2021-05-11 tilføjes Kapital (Kapital): 860.100,00 (offentliggjort 2021-05-24)
Den 2021-05-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-05-24)
Den 2021-05-11 tilføjes Legale ejere: Peter Rasmus Hvidtsted, Anne-Mette Hvidtsted, Aditus Cor ApS (offentliggjort 2022-04-08)
Den 2021-05-10 fjernes Legale ejere: Aditus Cor ApS, Peter Rasmus Hvidtsted (offentliggjort 2021-05-24)
Den 2021-05-11 tilføjes Reelle ejere: Anne-Mette Hvidtsted (offentliggjort 2021-05-24)
Den 2021-05-11 tilføjes Vedtægter: 2021-05-11 (offentliggjort 2021-05-24)
Den 2020-08-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vigerslevvej 21, 2. th., 2500 Valby (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-08-01 tilføjes Bestyrelse: Per Nørgård Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2020-08-01 tilføjes Direktion: Peter Rasmus Hvidtsted (direktør) (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-08-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investering i aktier og andre finansielle aktiver, primært i mindre selskaber i Norden. (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-08-01 (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-08-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2021-05-24)
Den 2020-08-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-05-24)
Den 2020-08-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-08-01 tilføjes Legale ejere: Aditus Cor ApS, Peter Rasmus Hvidtsted (offentliggjort 2021-05-24)
Den 2020-08-01 tilføjes Navne: Hvidtsted & Partnere A/S (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-08-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Rasmus Hvidtsted (offentliggjort 2021-05-24)
Den 2020-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-08-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2020-08-01 tilføjes Revisor: JS Revision, Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2020-08-01 tilføjes Stiftere: Aditus Cor ApS (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-08-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-08-01 tilføjes Vedtægter: 2020-08-01 (offentliggjort 2021-05-24)
Den 2020-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-04)