Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Bestyrelse | Legale ejere | xbrl | ||||
Revisor | Reelle ejere | Kapital | Vedtægter | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2020-07-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CASA ITALIA A/S. (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-08-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MAMMA PRODUCTION A/S. (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2023-11-23 tilføjes Bestyrelse: Denis Terrida (formand) (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-22 fjernes Bestyrelse: Claus Hastrup Knudsen (formand) (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-14 tilføjes Legale ejere: Norwal ApS, D Inv ApS, Nilo Invest ApS (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-11-14 fjernes Legale ejere: DMT HOLDING ApS (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-11-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-07-10 tilføjes Legale ejere: JAMO & CHK Holding ApS (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2023-07-10 fjernes Legale ejere: JAMO Odense ApS, CHK -ANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2022-11-22 tilføjes Bestyrelse: Stig Bernt Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-11-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-08-10 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-08-10)
Den 2022-08-10 fjernes Revisor: Hartzberg+, statsautoriseret revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2022-08-10)
Den 2021-11-01 tilføjes Reelle ejere: David Martin Terrida, Daniele Michele Terrida, Denis Terrida (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2021-11-01 fjernes Reelle ejere: Marianne Wriedt Terrida (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2021-11-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-31 fjernes Reelle ejere: Denis Terrida (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2020-08-27 tilføjes Kapital (Kapital): 106.000,01 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-08-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-08-27 tilføjes Legale ejere: JAMO Odense ApS, CHK -ANPARTSSELSKAB, DMT HOLDING ApS (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2020-08-26 fjernes Legale ejere: DMT HOLDING ApS (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-08-27 tilføjes Reelle ejere: Denis Terrida, Marianne Wriedt Terrida (offentliggjort 2023-09-11)
Den 2020-08-26 fjernes Reelle ejere: Denis Terrida, Marianne Wriedt Terrida (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-08-27 tilføjes Vedtægter: 2020-08-27 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-08-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygmarken 25, 3520 Farum (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-07-06 tilføjes Bestyrelse: Claus Hastrup Knudsen (formand) (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2020-07-06 tilføjes Direktion: David Martin Terrida (direktør) (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-07-06 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at være holdingselskab, herunder at besidde kapitalandelen i Casa Italia A/S og Mamma Production A/S. (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-07-06 (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-07-06 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-07-06 tilføjes Kapital (Kapital): 88.000,00 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-07-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-07-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-07-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-07-06 tilføjes Legale ejere: DMT HOLDING ApS (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-07-06 tilføjes Navne: CASA MAMMA HOLDING ApS (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-07-06 tilføjes Reelle ejere: Denis Terrida, Marianne Wriedt Terrida (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-07-06 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-07-06 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-07-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-07-06 tilføjes Revisor: Hartzberg+, statsautoriseret revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2022-08-10)
Den 2020-07-06 tilføjes Stiftere: DMT HOLDING ApS (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-07-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren i forening med 1 bestyrelsesmedlem eller den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-07-06 tilføjes Vedtægter: 2020-07-06 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-07-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-04)