Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Kontaktoplysninger | Regnskabs år | ||||
Vedtægter | Hvidhvask | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stockholmsgade 34, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2024-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Oslogade 3, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2024-01-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oslogade 3, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2023-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Sigkvarteret 12, 7400 Herning (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-09 tilføjes Kontaktoplysninger: hammer.aagaard@gmail.com (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-08 fjernes Kontaktoplysninger: raagaard91@gmail.com (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-12-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-14 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-04-14 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-04-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-04-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2021-04-14 tilføjes Vedtægter: 2021-04-14 (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2020-08-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-07-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sigkvarteret 12, 7400 Herning (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2020-07-31 tilføjes Direktion: Louise Hammer Langgaard (direktør) (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-07-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning af ejendomme og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-07-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2020-07-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-07-31 (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2020-07-31 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-07-31 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-07-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-07-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-07-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-07-31 tilføjes Kontaktoplysninger: raagaard91@gmail.com (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2020-07-31 tilføjes Legale ejere: Louise Langgaard Holding ApS, Rene Aagaard Holding ApS (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-07-31 tilføjes Navne: Hammer Aagaard Estate ApS (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-07-31 tilføjes Reelle ejere: Louise Hammer Langgaard, René Aagaard (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-07-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2020-07-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2020-07-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-07-31 tilføjes Stiftere: Rene Aagaard Holding ApS, Louise Langgaard Holding ApS (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-07-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-07-31 tilføjes Vedtægter: 2020-07-31 (offentliggjort 2021-04-19)
Den 2020-07-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-07-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-04)