Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolevej 39, 5560 Aarup (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Skolevej 39, 5560 Aarup (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolevej 39, 5560 Aarup (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2020-08-04 tilføjes Direktion: Stig Kåre Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-08-04 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udøve virksomhed med køb og salg af ejendomme, ejendomsprojekter samt udlejning af ejendomme i tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-08-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-08-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-08-04 (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-08-04 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-08-04 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-08-04 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-08-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-08-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-08-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-08-04 tilføjes Legale ejere: Stig Kåre Nielsen, Johnny Kåre Nielsen (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-08-04 tilføjes Navne: SJN Ejendomme ApS (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-08-04 tilføjes Reelle ejere: Stig Kåre Nielsen, Johnny Kåre Nielsen (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-08-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-08-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-08-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-08-04 tilføjes Stiftere: Stig Kåre Nielsen, Johnny Kåre Nielsen (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-08-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-08-04 tilføjes Vedtægter: 2020-08-04 (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-08-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2020-08-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-04)