Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Greve Madsen | 16.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Olsen | 16.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Otto Wedfald | 16.12.2022 | 13.05.2024 | formand |
Anne Sofie Hammer Madsen | 21.08.2020 | 01.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Elisabeth Irene Madsen | 21.08.2020 | 01.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lisbeth Hammer Madsen | 21.08.2020 | 01.12.2022 | formand |