Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Troels Mørch Tuxen | 31.07.2003 | 07.08.2008 | direktion |
Sten Hansen | 30.01.2003 | 31.07.2003 | direktion |
Lars Hermansen | 20.09.1999 | 30.01.2003 | direktion |
Alfred Bjørn Christensen | 30.10.1998 | 20.09.1999 | direktion |
Carl-Johan Kofod Finnemann | 01.01.1998 | 30.10.1998 | direktion |
Alfred Bjørn Christensen | 01.01.1998 | 01.01.1998 | direktion |
Alfred Bjørn Christensen | 30.12.1971 | 18.08.1989 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mikala Nøhr Lange | 26.03.2001 | 30.01.2003 | bestyrelse |
Rud Trabjerg Pedersen | 07.08.2000 | 26.03.2001 | bestyrelse |
Ebbe Knudsen | 31.05.2000 | 30.01.2003 | formand |
Lars Hermansen | 20.09.1999 | 30.01.2003 | bestyrelse |
Rud Trabjerg Pedersen | 29.04.1999 | 20.09.1999 | bestyrelse |
Alfred Bjørn Christensen | 30.11.1998 | 07.08.2000 | bestyrelse |
John Korsager Andersen | 30.11.1998 | 04.02.1999 | formand |
Lone Breinbjerg Christensen | 30.10.1998 | 30.11.1998 | bestyrelse |
Carl-Johan Kofod Finnemann | 01.01.1998 | 30.10.1998 | bestyrelse |
Jan Rau Jacobsen | 30.12.1971 | 20.09.1999 | bestyrelse |
Henning Seehausen | 30.12.1971 | 01.01.1998 | formand |
Lone Breinbjerg Christensen | 30.12.1971 | 08.01.1992 | bestyrelse |