Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Bestyrelse | Kapital | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Kapitaldelvist | Navne | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2021-06-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NORNORM International Furnishings ApS. (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2024-01-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NORNORM International Furnishings SAT ApS. (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-06-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-28 tilføjes Bestyrelse: Thomas Carsten Alexander Tochtermann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 392.047,00 (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-05-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-05-01 tilføjes Legale ejere: Inter IKEA Development B.V. (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-05-01 tilføjes Reelle ejere: Anders Munk Jepsen (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-05-01 tilføjes Vedtægter: 2024-05-01 (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-04-30 fjernes Legale ejere: Inter IKEA Development B.V. (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-04-30 fjernes Reelle ejere: Anders Munk Jepsen (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2023-10-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2023-10-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2023-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Paradisæblevej 4, 2500 Valby (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Bådsmandsstræde 19, 1407 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-12-07 tilføjes Bestyrelse: Erik Osmundsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-06 fjernes Bestyrelse: Bo Lippert-Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2022-12-07 tilføjes Kapital (Kapital): 361.492,00 (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2022-12-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2022-12-07 tilføjes Legale ejere: Inter IKEA Development B.V., Works for All ApS, Verdane Idun (D) AB, Verdane Idun (E) AB, Philian AB (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2022-12-06 fjernes Legale ejere: Works for All ApS, Inter IKEA Development B.V. (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-12-07 tilføjes Reelle ejere: Eric Jonas Oskar Kjellberg, Anders Munk Jepsen (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2022-12-07 fjernes Reelle ejere: Eric Jonas Oskar Kjellberg (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2022-12-06 fjernes Reelle ejere: Anders Munk Jepsen, Eric Jonas Oskar Kjellberg (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-12-07 tilføjes Vedtægter: 2022-12-07 (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2022-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bådsmandsstræde 19, 1407 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Bådsmandsstræde 19, 1407 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-04-28 tilføjes Kapital (Kapital): 264.524,00 (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-04-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-04-28 tilføjes Legale ejere: Inter IKEA Development B.V. (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-04-27 fjernes Legale ejere: Inter IKEA Development B.V. (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2022-04-28 tilføjes Reelle ejere: Anders Munk Jepsen, Eric Jonas Oskar Kjellberg (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-04-27 fjernes Reelle ejere: Anders Munk Jepsen, Eric Jonas Oskar Kjellberg (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2022-04-28 tilføjes Vedtægter: 2022-04-28 (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-01-26 tilføjes Kapital (Kapital): 250.776,00 (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2022-01-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2022-01-26 tilføjes Vedtægter: 2022-01-26 (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2021-07-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2021-07-08 tilføjes Kapital (Kapital): 243.902,00 (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2021-07-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-07-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2021-07-08 tilføjes Bestyrelse: Bo Lippert-Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-14)
Den 2021-07-08 fjernes Bestyrelse: Martin van Dam (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-08 tilføjes Legale ejere: Inter IKEA Development B.V., Works for All ApS (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2021-07-07 fjernes Legale ejere: Works for All ApS (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-08 tilføjes Navne: Nornorm A/S (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-07 fjernes Navne: A Place That Works A/S (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-08 tilføjes Reelle ejere: Anders Munk Jepsen, Eric Jonas Oskar Kjellberg (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2021-07-07 fjernes Reelle ejere: Anders Munk Jepsen, Eric Jonas Oskar Kjellberg (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-07-08 tilføjes Vedtægter: 2021-07-08 (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2020-08-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bådsmandsstræde 19, 1407 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-08-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 35, 2100 København Ø (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-07-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 35, 2100 København Ø (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-07-31 tilføjes Bestyrelse: Martin van Dam (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2020-07-31 tilføjes Direktion: Anders Munk Jepsen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-07-31)
Den 2020-07-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling af software og koncept for salg og udlejning af kontormøbler til erhvervsdrivende samt at forestå en sådan udlejning af møbler direkte og gennem datterselskaber. (offentliggjort 2020-07-31)
Den 2020-07-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-07-31)
Den 2020-07-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-07-31 (offentliggjort 2020-07-31)
Den 2020-07-31 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2020-07-31)
Den 2020-07-31 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-07-31)
Den 2020-07-31 tilføjes Kapital (Kapital): 209.524,00 (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2020-07-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2020-07-31 tilføjes Kapitaldelvist: true (offentliggjort 2021-07-22)
Den 2020-07-31 tilføjes Kapitalvaluta: EUR (offentliggjort 2020-07-31)
Den 2020-07-31 tilføjes Legale ejere: Works for All ApS (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2020-07-31 tilføjes Navne: A Place That Works A/S (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2020-07-31 tilføjes Reelle ejere: Anders Munk Jepsen, Eric Jonas Oskar Kjellberg (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2020-07-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-31)
Den 2020-07-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-31)
Den 2020-07-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-07-31)
Den 2020-07-31 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2020-07-31 tilføjes Stiftere: Works for All ApS, Inter IKEA Development B.V. (offentliggjort 2020-07-31)
Den 2020-07-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med enten et bestyrelsesmedlem eller en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-07-31)
Den 2020-07-31 tilføjes Vedtægter: 2020-07-31 (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2020-07-31 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-07-31)
Den 2020-07-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-31)