Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Tom Edmund Nielsen | 15.05.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rolf Juska Poulsen | 01.08.2020 | 30.06.2022 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Nikolaj Bejer | 05.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Erik Karl Einar Pettersson | 01.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Rolf Håkan Mikael Burlin | 01.08.2022 | formand |
Lars Poulsen | 17.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Johan Leif Erland Andersson | 17.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Rolf Juska Poulsen | 17.06.2022 | næstformand |
Holger Verner Nielsen | 01.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Juul | 17.06.2022 | 05.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Rolf Håkan Mikael Burlin | 01.08.2020 | 31.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Erik Karl Einar Pettersson | 01.08.2020 | 31.07.2022 | formand |
Rune Skødt Poulsen | 01.08.2020 | 17.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Carl Oscar Olsson | 01.08.2020 | 17.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Roald Storm Poulsen | 01.08.2020 | 17.06.2022 | næstformand |
Rolf Juska Poulsen | 01.08.2020 | 16.06.2022 | bestyrelsesmedlem |