Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Dekret | Virksomhedsstatus | Tegningsregel | ||||
Direktion | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform |
Den 2020-07-20 sletter virksomheden Ejerskaber: Thomsen-Gulve ApS. (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2022-12-03 Statstidende Dekret
Den 2022-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-12-04)
Den 2022-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-12-04)
Den 2022-09-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-12-04)
Den 2022-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-12-04)
Den 2022-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2022-08-29 fjernes Direktion: Kristina Michelle Thomsen (direktør) (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2022-07-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2022-07-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Produktionsvej 1, 2600 Glostrup (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2021-03-30 tilføjes Direktion: Kristina Michelle Thomsen (direktør) (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2021-03-30 fjernes Direktion: Lucas Lavard Nielsen (direktør) (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2021-03-30 tilføjes Legale ejere: Kristina Michelle Thomsen (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2021-03-30 fjernes Legale ejere: Lucas Lavard Nielsen (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2021-03-30 tilføjes Reelle ejere: Kristina Michelle Thomsen (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2021-03-30 fjernes Reelle ejere: Lucas Lavard Nielsen (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2020-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Produktionsvej 1, 2600 Glostrup (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2020-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Løngangen 7, 4100 Ringsted (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-10-01 tilføjes Direktion: Lucas Lavard Nielsen (direktør) (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2020-10-01 fjernes Direktion: Kristina Michelle Thomsen (direktør) (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-10-01 tilføjes Legale ejere: Lucas Lavard Nielsen (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2020-10-01 fjernes Legale ejere: Kristina Michelle Thomsen (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-10-01 tilføjes Reelle ejere: Lucas Lavard Nielsen (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2020-10-01 fjernes Reelle ejere: Kristina Michelle Thomsen (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-07-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-07-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løngangen 7, 4100 Ringsted (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-07-20 tilføjes Direktion: Kristina Michelle Thomsen (direktør) (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-07-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele og andre lignende investeringer efter ledelsens skøn (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-07-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-07-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-07-20 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-07-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-07-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-07-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-07-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-07-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-07-20 tilføjes Legale ejere: Kristina Michelle Thomsen (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-07-20 tilføjes Navne: KRIMITHO Holding ApS (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-07-20 tilføjes Reelle ejere: Kristina Michelle Thomsen (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-07-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-07-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-07-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-07-20 tilføjes Stiftere: Kristina Michelle Thomsen (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-07-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2020-07-20 tilføjes Vedtægter: 2020-07-20 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-07-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-29)
Den 2020-07-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-29)