Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Vedtægter | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-19 tilføjes Legale ejere: Elite Nyirakamanzi, Jean de Dieu Habimana (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-18 fjernes Legale ejere: Jean de Dieu Habimana (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-19 tilføjes Reelle ejere: Elite Nyirakamanzi, Jean de Dieu Habimana (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-18 fjernes Reelle ejere: Jean de Dieu Habimana (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2020-07-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Jina ApS. (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2023-03-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tingvejen 31, 1., 4400 Kalundborg (offentliggjort 2021-09-12)
Den 2021-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Nygårdterrasserne 291, 3520 Farum (offentliggjort 2021-09-12)
Den 2021-09-12 tilføjes Direktion: Jean de Dieu Habimana (adm. dir.) (offentliggjort 2021-09-12)
Den 2021-09-12 fjernes Direktion: Hicham Karim (direktør) (offentliggjort 2021-09-12)
Den 2021-09-12 tilføjes Kontaktoplysninger: President2023@gmail.com (offentliggjort 2021-09-12)
Den 2021-09-12 tilføjes Legale ejere: Jean de Dieu Habimana (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2021-09-12 fjernes Legale ejere: Hicham Karim (offentliggjort 2021-09-12)
Den 2021-09-12 tilføjes Navne: Jina Holding ApS (offentliggjort 2021-09-12)
Den 2021-09-11 fjernes Navne: Rayanholding ApS (offentliggjort 2021-09-12)
Den 2021-09-12 tilføjes Reelle ejere: Jean de Dieu Habimana (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2021-09-12 fjernes Reelle ejere: Hicham Karim (offentliggjort 2021-09-12)
Den 2021-09-12 tilføjes Vedtægter: 2021-09-12 (offentliggjort 2021-09-12)
Den 2020-07-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygårdterrasserne 291, 3520 Farum (offentliggjort 2021-09-12)
Den 2020-07-27 tilføjes Direktion: Hicham Karim (direktør) (offentliggjort 2021-09-12)
Den 2020-07-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-07-27 (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-27 tilføjes Kapital (Kapital): 42.000,00 (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-27 tilføjes Legale ejere: Hicham Karim (offentliggjort 2021-09-12)
Den 2020-07-27 tilføjes Navne: Rayanholding ApS (offentliggjort 2021-09-12)
Den 2020-07-27 tilføjes Reelle ejere: Hicham Karim (offentliggjort 2021-09-12)
Den 2020-07-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-27 tilføjes Stiftere: Hicham Karim (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-27 tilføjes Vedtægter: 2020-07-27 (offentliggjort 2021-09-12)
Den 2020-07-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-28)