Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Richard Tronier | 28.07.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Abildskov Hansen | 29.03.2022 | 29.06.2022 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Malou Busk Tronier | 24.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Ole Møller Jespersen | 24.06.2024 | formand |
Richard Tronier | 04.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Mickey Jensen | 03.02.2022 | 03.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lars Farsø | 08.09.2020 | 03.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Brian Tronier | 08.09.2020 | 27.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Claus Olsen | 04.08.2020 | 24.06.2024 | formand |
Ole Møller Jespersen | 04.08.2020 | 23.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Stentoft Hoxer | 04.08.2020 | 01.09.2020 | bestyrelsesmedlem |