Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elverhøjen 24, 2730 Herlev (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Elverhøjen 24, 2730 Herlev (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2020-11-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Mjølner Power ApS. (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2021-04-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elverhøjen 24, 2730 Herlev (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2020-07-15 tilføjes Direktion: Thomas Christian Kæregaard (adm. dir.) (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-15 tilføjes Formål: At at eje kapitalandele i andre selskaber og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-07-15 (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-15 tilføjes Legale ejere: Thomas Christian Kæregaard (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-15 tilføjes Navne: Nørd Holding ApS (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-15 tilføjes Reelle ejere: Thomas Christian Kæregaard (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-15 tilføjes Stiftere: Thomas Christian Kæregaard (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-15 tilføjes Vedtægter: 2020-07-15 (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-28)
Den 2020-07-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-28)