Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-07-26)
Den 2020-07-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøgeparken 12, 7100 Vejle (offentliggjort 2020-07-26)
Den 2020-07-20 tilføjes Direktion: Finn Engberg (direktør) (offentliggjort 2020-07-26)
Den 2020-07-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab, drive handel og investeringsvirksomhed derunder indgå forretninger på de finansielle markeder. (offentliggjort 2020-07-26)
Den 2020-07-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-09-30 (offentliggjort 2020-07-26)
Den 2020-07-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-07-20 (offentliggjort 2020-07-26)
Den 2020-07-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-07-26)
Den 2020-07-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-07-26)
Den 2020-07-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-26)
Den 2020-07-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-07-26)
Den 2020-07-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-26)
Den 2020-07-20 tilføjes Legale ejere: Finn Engberg (offentliggjort 2020-07-26)
Den 2020-07-20 tilføjes Navne: Finn Engberg Holding ApS (offentliggjort 2020-07-26)
Den 2020-07-20 tilføjes Reelle ejere: Finn Engberg (offentliggjort 2020-07-26)
Den 2020-07-20 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-07-26)
Den 2020-07-20 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-07-26)
Den 2020-07-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-07-26)
Den 2020-07-20 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-07-26)
Den 2020-07-20 tilføjes Stiftere: Finn Engberg (offentliggjort 2020-07-26)
Den 2020-07-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-07-26)
Den 2020-07-20 tilføjes Vedtægter: 2020-07-20 (offentliggjort 2020-07-26)
Den 2020-07-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-26)
Den 2020-07-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-26)