Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
Vedtægter | xbrl | Kapital | Formål | ||||
Hvidhvask | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2023-06-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Filippavej 57, 5762 Vester Skerninge (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-06 fjernes Bibranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-06 fjernes Binavne: Holdingselskabet af 24. juli 2020 ApS (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-06 fjernes Direktion: Lars Fossum Bladt (direktør) (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-07-24 (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-06 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-06 fjernes Legale ejere: ABC Kapital ApS, ENDOX ApS, Tasfo Ventures ApS (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-06 fjernes Navne: House of Amber Holding ApS (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-06 fjernes Reelle ejere: Jens Heimburger (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-06 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-06 fjernes Stiftere: DG-ABC Invest ApS (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-06-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2020-07-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Driftsselskabet af 24. juli 2020 ApS. (offentliggjort 2020-07-24)
Den 2022-08-05 tilføjes Binavne: Holdingselskabet af 24. juli 2020 ApS (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2022-08-05 tilføjes Navne: House of Amber Holding ApS (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2022-08-04 fjernes Navne: Holdingselskabet af 24. juli 2020 ApS (offentliggjort 2022-08-05)
Den 2022-08-05 tilføjes Vedtægter: 2022-08-05 (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2022-06-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-15 tilføjes Reelle ejere: Lars Fossum Bladt, Jens Heimburger (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2020-08-15 fjernes Reelle ejere: Lars Fossum Bladt (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2020-08-14 fjernes Reelle ejere: Jens Heimburger, Lars Fossum Bladt (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-08-05 tilføjes Reelle ejere: Jens Heimburger, Lars Fossum Bladt (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2020-08-05 fjernes Reelle ejere: Torben Rønje (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-08-04 fjernes Reelle ejere: Jens Heimburger (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-08-05 tilføjes Bibranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2020-08-05 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2020-08-04 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2020-08-05 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2020-08-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2020-08-05 tilføjes Legale ejere: ABC Kapital ApS, ENDOX ApS, Tasfo Ventures ApS (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2020-08-05 fjernes Legale ejere: DG-ABC Invest ApS (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-08-05 tilføjes Vedtægter: 2020-08-05 (offentliggjort 2022-08-05)
Den 2020-07-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Filippavej 57, 5762 Vester Skerninge (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2020-07-24 tilføjes Direktion: Lars Fossum Bladt (direktør) (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2020-07-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at virke som holdingselskab, at foretage investering og formuepleje, samt anden dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2020-07-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2020-07-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-07-24 (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2020-07-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2020-07-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2020-07-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-07-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-07-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2020-07-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2020-07-24 tilføjes Legale ejere: DG-ABC Invest ApS (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-07-24 tilføjes Navne: Holdingselskabet af 24. juli 2020 ApS (offentliggjort 2022-08-05)
Den 2020-07-24 tilføjes Reelle ejere: Jens Heimburger, Torben Rønje (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-07-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2020-07-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2020-07-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2020-07-24 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2020-07-24 tilføjes Stiftere: DG-ABC Invest ApS (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2020-07-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2020-07-24 tilføjes Vedtægter: 2020-07-24 (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-07-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2020-07-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-06)