Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | Revisor | xbrl | ||||
Hvidhvask | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2023-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-03-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-03-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugmarken 27, 3520 Farum (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-03-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-03-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-07-22 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-03-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-03-31 fjernes Legale ejere: S.R.S. Invest ApS (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-03-31 fjernes Navne: Auto-Finans ApS (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-03-31 fjernes Reelle ejere: Sangith Raguparan Sivasubramaniam (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-03-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-03-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-03-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-03-31 fjernes Stiftere: Fam. Nordlund ApS (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-03-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2022-10-01 Statstidende Dekret
Den 2022-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2022-09-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-02)
Den 2022-09-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-10-02)
Den 2022-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-02)
Den 2022-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 fjernes Direktion: Sangith Raguparan Sivasubramaniam (direktør) (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-07-12 fjernes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugmarken 27, 3520 Farum (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2022-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Kærlundsvej 16, 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2021-12-30 tilføjes Direktion: Sangith Raguparan Sivasubramaniam (direktør) (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2021-12-30 fjernes Direktion: Peter Krebs Nordlund Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2021-12-30 tilføjes Legale ejere: S.R.S. Invest ApS (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2021-12-30 fjernes Legale ejere: Fam. Nordlund ApS (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-12-30 tilføjes Reelle ejere: Sangith Raguparan Sivasubramaniam (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2021-12-30 fjernes Reelle ejere: Peter Krebs Nordlund Jensen (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2020-07-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2020-07-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærlundsvej 16, 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2020-07-22 tilføjes Direktion: Peter Krebs Nordlund Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2020-07-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er leasing af biler til private og erhverv, samt og køb og salg af biler. (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2020-07-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2020-07-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-07-22 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2020-07-22 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2020-07-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2020-07-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2020-07-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2020-07-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2020-07-22 tilføjes Legale ejere: Fam. Nordlund ApS (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2020-07-22 tilføjes Navne: Auto-Finans ApS (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2020-07-22 tilføjes Reelle ejere: Peter Krebs Nordlund Jensen (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2020-07-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2020-07-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2020-07-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2020-07-22 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2020-07-22 tilføjes Stiftere: Fam. Nordlund ApS (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2020-07-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2020-07-22 tilføjes Vedtægter: 2020-07-22 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2020-07-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2020-07-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-17)