Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørlangvej 15, 9430 Vadum (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2021-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ålborgvej 177, 9700 Brønderslev (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2020-08-02 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@jakobsogaard.dk (offentliggjort 2020-08-02)
Den 2020-08-01 fjernes Kontaktoplysninger: hrbaunwall@hotmail.com (offentliggjort 2020-08-02)
Den 2020-07-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ålborgvej 177, 9700 Brønderslev (offentliggjort 2021-02-01)
Den 2020-07-23 tilføjes Direktion: Jakob Søgaard (direktør) (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2020-07-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med tømrer- og montageopgaver samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2020-07-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2020-07-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-07-23 (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2020-07-23 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2020-07-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2020-07-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2020-07-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2020-07-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2020-07-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2020-07-23 tilføjes Kontaktoplysninger: hrbaunwall@hotmail.com (offentliggjort 2020-08-02)
Den 2020-07-23 tilføjes Legale ejere: Jakob Søgaard (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2020-07-23 tilføjes Navne: Jakob Søgaard Tømrer & Montage ApS (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2020-07-23 tilføjes Reelle ejere: Jakob Søgaard (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2020-07-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2020-07-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2020-07-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2020-07-23 tilføjes Stiftere: Jakob Søgaard (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2020-07-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2020-07-23 tilføjes Vedtægter: 2020-07-23 (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2020-07-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2020-07-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-23)