Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Kapital | ||||
Legale ejere | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Bibranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-06-18)
Den 2022-06-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-18)
Den 2022-06-15 tilføjes Revisor: WILLADS & VIBE-HASTRUP GODKENDTE REVISORER ApS (offentliggjort 2022-06-18)
Den 2022-06-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-30 tilføjes Legale ejere: BIOSTRAT BIOTECH CONSULTING ApS (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-30 tilføjes Vedtægter: 2021-12-30 (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2020-07-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnevej 32, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2020-07-22 tilføjes Bibranche: Restauranter (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2020-07-22 tilføjes Direktion: Christian Linning Høj Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2020-07-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er drive fiskeriforretning og restaurant samt dermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2020-07-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2020-07-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-07-22 (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2020-07-22 tilføjes Hovedbranche: Fiskeforretninger (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2020-07-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2020-07-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2020-07-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2020-07-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2020-07-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2020-07-22 tilføjes Legale ejere: UNDICI HOLDING ApS (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2020-07-22 tilføjes Navne: Fiskehuset Hornbæk ApS (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2020-07-22 tilføjes Reelle ejere: Christian Linning Høj Andersen (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2020-07-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2020-07-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2020-07-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-06-18)
Den 2020-07-22 tilføjes Stiftere: UNDICI HOLDING ApS (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2020-07-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2020-07-22 tilføjes Vedtægter: 2020-07-22 (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2020-07-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2020-07-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-22)