Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredensgade 33, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredensgade 33, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2020-07-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Matey ApS. (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2021-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredensgade 33, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2021-08-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Trekronergade 147, 2500 Valby (offentliggjort 2021-08-08)
Den 2021-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trekronergade 147, 2500 Valby (offentliggjort 2021-08-08)
Den 2021-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Vester Søgade 78, 4. 3., 1601 København V (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-05-12 tilføjes Hjemmeside: www.matey.dk (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2021-05-12 tilføjes Kontaktoplysninger: tdkt@matey.dk (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2020-07-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Søgade 78, 4. 3., 1601 København V (offentliggjort 2021-05-12)
Den 2020-07-22 tilføjes Direktion: Thomas Daniel Klixbull Thybo (direktør) (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2020-07-22 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i datterselskaber og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2020-07-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2020-07-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-07-22 (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2020-07-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2020-07-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2020-07-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2020-07-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2020-07-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2020-07-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2020-07-22 tilføjes Legale ejere: Thomas Daniel Klixbull Thybo (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2020-07-22 tilføjes Navne: TDKT ApS (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2020-07-22 tilføjes Reelle ejere: Thomas Daniel Klixbull Thybo (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2020-07-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2020-07-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2020-07-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2020-07-22 tilføjes Stiftere: Thomas Daniel Klixbull Thybo (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2020-07-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktion. (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2020-07-22 tilføjes Vedtægter: 2020-07-22 (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2020-07-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-22)
Den 2020-07-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-22)