Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Hvidhvask | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2024-04-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-04-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-04-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-04-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Rs Poulsens Vej 6, 5500 Middelfart (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-04-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-04-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-07-20 (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-04-17 fjernes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-04-17 fjernes Legale ejere: Nikolai Kaasbjerg Fruerlund, Michael Holm Kristensen (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-04-17 fjernes Navne: OptikPartner ApS (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-04-17 fjernes Reelle ejere: Nikolai Kaasbjerg Fruerlund, Michael Holm Kristensen (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-04-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-04-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-04-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-04-17 fjernes Stiftere: Nikolai Kaasbjerg Fruerlund, Michael Holm Kristensen (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-04-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2022-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2022-11-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-11-10 Statstidende Dekret
Den 2022-10-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-09-01 fjernes Direktion: Nikolai Kaasbjerg Fruerlund (direktør) (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-06-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2020-07-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rs Poulsens Vej 6, 5500 Middelfart (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2020-07-20 tilføjes Direktion: Nikolai Kaasbjerg Fruerlund (direktør) (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2020-07-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at at drive virksomhed med software samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2020-07-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2020-07-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-07-20 (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2020-07-20 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2020-07-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2020-07-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2020-07-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2020-07-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2020-07-20 tilføjes Legale ejere: Nikolai Kaasbjerg Fruerlund, Michael Holm Kristensen (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2020-07-20 tilføjes Navne: OptikPartner ApS (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2020-07-20 tilføjes Reelle ejere: Nikolai Kaasbjerg Fruerlund, Michael Holm Kristensen (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2020-07-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2020-07-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2020-07-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2020-07-20 tilføjes Stiftere: Nikolai Kaasbjerg Fruerlund, Michael Holm Kristensen (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2020-07-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2020-07-20 tilføjes Vedtægter: 2020-07-20 (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2020-07-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2020-07-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-04)