Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-07-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: IRSØ AUTO ApS. (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2020-09-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Irsø.Transport ApS. (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2023-09-12 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-12 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 36, 7080 Børkop (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-07-20 (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-12 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-12 fjernes Legale ejere: Jette Sørensen (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-12 fjernes Navne: Sørensen Holding a2020 ApS (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-12 fjernes Reelle ejere: Jette Sørensen (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-12 fjernes Stiftere: Jette Sørensen (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-09-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-16 fjernes Direktion: Jette Sørensen (direktør) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2022-05-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-10 fjernes Legale ejere: Michael Ryan Irming (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2021-04-10 fjernes Reelle ejere: Michael Ryan Irming (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2020-10-03 tilføjes Legale ejere: Jette Sørensen (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2020-10-02 fjernes Legale ejere: Jette Sørensen (offentliggjort 2020-10-03)
Den 2020-10-03 tilføjes Reelle ejere: Jette Sørensen (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2020-10-02 fjernes Reelle ejere: Jette Sørensen (offentliggjort 2020-10-03)
Den 2020-08-28 tilføjes Legale ejere: Michael Ryan Irming (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2020-08-28 tilføjes Reelle ejere: Michael Ryan Irming (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2020-07-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 36, 7080 Børkop (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2020-07-20 tilføjes Direktion: Jette Sørensen (direktør) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2020-07-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2020-07-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2020-07-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-07-20 (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2020-07-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2020-07-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2020-07-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2020-07-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2020-07-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2020-07-20 tilføjes Legale ejere: Jette Sørensen (offentliggjort 2020-10-03)
Den 2020-07-20 tilføjes Navne: Sørensen Holding a2020 ApS (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2020-07-20 tilføjes Reelle ejere: Jette Sørensen (offentliggjort 2020-10-03)
Den 2020-07-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2020-07-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2020-07-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2020-07-20 tilføjes Stiftere: Jette Sørensen (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2020-07-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2020-07-20 tilføjes Vedtægter: 2020-07-20 (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2020-07-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2020-07-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-16)