Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Christopher Thomas Mitchell(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Michael Trahan(virk.: 1) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Guillaume Trahan(virk.: 1) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Benjamin Davidsen(virk.: 1) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Michael Trahan | 03.03.2018 | Gothersgade 33A, 1123 København K |
Guillaume Trahan | 03.03.2018 | Gothersgade 33A, 1123 København K |
Benjamin Davidsen | 01.12.2020 | Hanebred 29, 2720 Vanløse |
Christopher Thomas Mitchell | 05.07.2021 | Roarsvej 19, 2000 Frederiksberg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (4) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Awada Industries ApS | 42512206 | NORMAL | Alment praktiserende læger (862100) |
House of Fruits I/S | 41524367 | Aktiv | Selvstændigt udøvende scenekunstnere (900120) |
NucliRay Defence IVS | 37175439 | NORMAL | Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (721900) |
QUARTZ CAPITAL ApS | 36544554 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
House of Fruits I/S. |
Sidst opdateret den 17.07.2020 og angivet som gældende fra 01.08.2020 (1509 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
House of Fine Christensen ApS | 42199869 |
HOUSE OF FITNESS ApS | 26159555 |
HOUSE OF FLOORING ApS | 28883862 |
House of Frederiksen | 41565063 |
House of Fruits I/S | 41524367 |
HOUSE OF GAARDE ApS | 33781644 |
House Of Games | 38580582 |
House Of Games and Pool ApS | 37108960 |
HOUSE OF GAMES ApS | 29831386 |
House of Garden ApS | 31885795 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Thomas Mitchell(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Michael Trahan(virk.: 1) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Guillaume Trahan(virk.: 1) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Benjamin Davidsen(virk.: 1) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 20 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 80 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Christopher Thomas Mitchell(virk.: 2) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 3 |
Michael Trahan(virk.: 1) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 1 |
Guillaume Trahan(virk.: 1) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 1 |
Benjamin Davidsen(virk.: 1) Reelle ejere, Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sum | 0 | 0 | 4 | 6 |
Pct. | 0 % | 0 % | 40 % | 60 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |