Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alhøjvænget 57, 4220 Korsør (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2022-02-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Alhøjvænget 57, 4220 Korsør (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2021-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alhøjvænget 57, 4220 Korsør (offentliggjort 2022-02-14)
Den 2021-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Liselundvej 14, 2. 4., 4200 Slagelse (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-07 tilføjes Bibranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-07 tilføjes Hovedbranche: Teknisk afprøvning og kontrol (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-06 fjernes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-07-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Liselundvej 14, 2. 4., 4200 Slagelse (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2020-07-16 tilføjes Bibranche: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2020-07-16 tilføjes Direktion: Natasja Asbæk Foght (direktør) (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2020-07-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive vikarbureau og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2020-07-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2020-07-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-07-16 (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2020-07-16 tilføjes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-07-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2020-07-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2020-07-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2020-07-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2020-07-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2020-07-16 tilføjes Legale ejere: Natasja Asbæk Holding ApS (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2020-07-16 tilføjes Navne: Asbæk Consulting ApS (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2020-07-16 tilføjes Reelle ejere: Natasja Asbæk Foght (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2020-07-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2020-07-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2020-07-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2020-07-16 tilføjes Stiftere: Natasja Asbæk Holding ApS (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2020-07-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2020-07-16 tilføjes Vedtægter: 2020-07-16 (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2020-07-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2020-07-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-16)