Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Bibranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-30 tilføjes Legale ejere: Thybøl Holding ApS (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2020-09-30 fjernes Legale ejere: Peder Tyge Thybøl (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2020-07-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2020-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klinkenborgvej 1, 7323 Give (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2020-06-29 tilføjes Bestyrelse: David Tyge Thybøl (formand) (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2020-06-29 tilføjes Bibranche: Murere (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2020-06-29 tilføjes Direktion: Peder Tyge Thybøl (direktør) (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2020-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udleje fast ejendom samt øvrig hermed beslægtet virksomhed og i mindre omfang at udøve murervirksomhed. (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2020-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2020-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-01 (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2020-06-29 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2020-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2020-06-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2020-06-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2020-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2020-06-29 tilføjes Legale ejere: Peder Tyge Thybøl (offentliggjort 2020-10-27)
Den 2020-06-29 tilføjes Navne: Thybøl Ejendomme A/S (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2020-06-29 tilføjes Reelle ejere: Peder Tyge Thybøl (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2020-06-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2020-06-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2020-06-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2020-06-29 tilføjes Stiftere: Peder Tyge Thybøl (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2020-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2020-06-29 tilføjes Vedtægter: 2020-06-29 (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2020-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-07-16)
Den 2020-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-16)