Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Navne | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | xbrl | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-04-04 tilføjes Direktion: Sammy Davidsen (direktør) (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-04-04 fjernes Direktion: Mathias Roos Biehl (direktør) (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-04-04 tilføjes Navne: Sammy Holding ApS (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-04-03 fjernes Navne: OMAT HOLDING ApS (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-04-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-04-04 tilføjes Vedtægter: 2024-04-04 (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2020-07-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DEN GRØNNE KONTAKT ApS. (offentliggjort 2020-07-15)
Den 2022-05-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Vindenbil.dk ApS. (offentliggjort 2022-05-01)
Den 2024-03-20 tilføjes Legale ejere: Sammy Davidsen (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-03-20 fjernes Legale ejere: Mathias Roos Biehl, Omar Tahsin Ali (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-03-20 tilføjes Reelle ejere: Sammy Davidsen (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-03-20 fjernes Reelle ejere: Mathias Roos Biehl, Omar Tahsin Ali (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-02-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-18 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2022-11-17 (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-11-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-11-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-11-17 tilføjes Direktion: Mathias Roos Biehl (direktør) (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2022-11-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2022-11-17 tilføjes Vedtægter: 2022-11-17 (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2022-11-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-09-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-25 fjernes Direktion: Mathias Roos Biehl (direktør) (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2020-07-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sjælør Boulevard 81, 7. tv., 2500 Valby (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-14 tilføjes Direktion: Mathias Roos Biehl (direktør) (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2020-07-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-07-14 (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2020-07-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-14 tilføjes Legale ejere: Mathias Roos Biehl, Omar Tahsin Ali (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2020-07-14 tilføjes Navne: OMAT HOLDING ApS (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2020-07-14 tilføjes Reelle ejere: Mathias Roos Biehl, Omar Tahsin Ali (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2020-07-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-14 tilføjes Stiftere: Omar Tahsin Ali, Mathias Roos Biehl (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2020-07-14 tilføjes Vedtægter: 2020-07-14 (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2020-07-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-25)