Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygade 1, st. th., 5500 Middelfart (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 73, 3., 7000 Fredericia (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-06-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Købmagergade 73, 3., 7000 Fredericia (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2020-07-14 tilføjes Direktion: Casper Falk Christensen (direktør) (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt enhver aktivitet, som efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-07-14 (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-14 tilføjes Legale ejere: Casper Falk Christensen (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-14 tilføjes Navne: CAFC ApS (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-14 tilføjes Reelle ejere: Casper Falk Christensen (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-14 tilføjes Stiftere: Casper Falk Christensen (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-14 tilføjes Vedtægter: 2020-07-14 (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2020-07-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-14)