Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Hvidhvask | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Violvej 1, 5500 Middelfart (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-23 fjernes Direktion: Cecilie Falk Strynø (direktør) (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-07-11 (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-23 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-23 fjernes Legale ejere: Cecilie Falk Strynø (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-23 fjernes Navne: CEFC ApS (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-23 fjernes Reelle ejere: Cecilie Falk Strynø (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-23 fjernes Stiftere: Cecilie Falk Strynø (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2020-07-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2020-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Violvej 1, 5500 Middelfart (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2020-07-11 tilføjes Direktion: Cecilie Falk Strynø (direktør) (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2020-07-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt enhver aktivitet, som efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2020-07-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2020-07-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-07-11 (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2020-07-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2020-07-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2020-07-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2020-07-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2020-07-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2020-07-11 tilføjes Legale ejere: Cecilie Falk Strynø (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2020-07-11 tilføjes Navne: CEFC ApS (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2020-07-11 tilføjes Reelle ejere: Cecilie Falk Strynø (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2020-07-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2020-07-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2020-07-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2020-07-11 tilføjes Stiftere: Cecilie Falk Strynø (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2020-07-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2020-07-11 tilføjes Vedtægter: 2020-07-11 (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2020-07-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2020-07-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-08-23)