Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Hvidhvask | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2020-07-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Dragerupgaard A/S. (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2021-04-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-04-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-04-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Dragerupvej 34, 4300 Holbæk (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-04-06 fjernes Direktion: Lilan Elsebet Engel (direktør) (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-04-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-04-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-05-01 (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-04-06 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-04-06 fjernes Legale ejere: Lilan Holding ApS (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-04-06 fjernes Navne: Lilan Holding 2020 ApS (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-04-06 fjernes Reelle ejere: Lilan Elsebet Engel (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-04-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-04-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-04-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-04-06 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-04-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2021-03-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2020-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dragerupvej 34, 4300 Holbæk (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2020-07-10 tilføjes Direktion: Lilan Elsebet Engel (direktør) (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2020-07-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2020-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2020-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-05-01 (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2020-07-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2020-07-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2020-07-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2020-07-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2020-07-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2020-07-10 tilføjes Legale ejere: Lilan Holding ApS (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2020-07-10 tilføjes Navne: Lilan Holding 2020 ApS (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2020-07-10 tilføjes Reelle ejere: Lilan Elsebet Engel (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2020-07-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2020-07-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2020-07-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2020-07-10 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2020-07-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2020-07-10 tilføjes Vedtægter: 2020-07-10 (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2020-07-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-21)
Den 2020-07-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-05-21)