Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bibranche | Hovedbranche | Formål | ||||
Navne | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-06 tilføjes Bibranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-08-06 tilføjes Hovedbranche: Undervisning inden for sport og fritid (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-08-05 fjernes Hovedbranche: Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-07-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er installering af overvågningssystemer, diverse håndværksmæssige ydelser, personlig træningsydelser samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er installering af overvågningssystemer, diverse håndværksmæssige ydelse, personlig træningsydelser samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-13 tilføjes Navne: Rick Performance ApS (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-12 fjernes Navne: Rick Consult ApS (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-09 tilføjes Navne: Rick Consult ApS (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-13 tilføjes Vedtægter: 2020-07-13 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-09 tilføjes Vedtægter: 2020-07-09 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl. Århusvej 68, 8800 Viborg (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-09 tilføjes Direktion: Heinrich Egelund Maach (direktør) (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-07-09 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-09 tilføjes Hovedbranche: Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-07-09 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-09 tilføjes Legale ejere: Heinrich Egelund Maach (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-09 tilføjes Reelle ejere: Heinrich Egelund Maach (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-09 tilføjes Stiftere: Heinrich Egelund Maach (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-13)