Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | xbrl | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2020-09-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VT2 HOLDING ApS. (offentliggjort 2020-10-02)
Den 2024-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldvagten 2, 7100 Vejle (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenmosevej 11, 9500 Hobro (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-28 tilføjes Direktion: Jens Alfred Iversen (direktør) (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-28 fjernes Direktion: Brian Søndergaard Hansen (direktør) (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-28 tilføjes Legale ejere: VT1 HOLDING ApS (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-28 fjernes Legale ejere: Brian Søndergaard Hansen (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-28 tilføjes Reelle ejere: Casper Kirk Johansen, Peter Thorsen, Bettina Antitsch Mortensen (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-28 fjernes Reelle ejere: Brian Søndergaard Hansen (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenmosevej 11, 9500 Hobro (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2020-07-10 tilføjes Direktion: Brian Søndergaard Hansen (direktør) (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2020-07-10 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er - direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber - at investere i virksomheder inden for projektudvikling, byggeri og fast ejendom samt anden virksomhed, der efter ledelsens skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-07-10 (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-07-10 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-07-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-07-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-07-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-07-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-07-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-07-10 tilføjes Legale ejere: Brian Søndergaard Hansen (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2020-07-10 tilføjes Navne: BSH1974 Holding ApS (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-07-10 tilføjes Reelle ejere: Brian Søndergaard Hansen (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2020-07-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-07-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-07-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-07-10 tilføjes Stiftere: Brian Søndergaard Hansen (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-07-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-07-10 tilføjes Vedtægter: 2020-07-10 (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-07-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-07-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-10)