Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | Formål | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2020-09-16 sletter virksomheden Ejerskaber: ScanWorkers ApS. (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2021-02-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Sjællands Totalbyg ApS. (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-06-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Falkevej 15, 4600 Køge (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-06-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-06-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-07-10 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-06-23 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-06-23 fjernes Legale ejere: Morten Dohn (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-06-23 fjernes Navne: Dohnis251175 ApS (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-06-23 fjernes Reelle ejere: Morten Dohn (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-06-23 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-06-23 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-06-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-06-23 fjernes Stiftere: Morten Dohn (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2023-06-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2022-04-01 Statstidende Dekret
Den 2022-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2022-03-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-04-02)
Den 2022-02-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-04-02)
Den 2022-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-04-02)
Den 2022-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2022-01-19 fjernes Direktion: Morten Dohn (direktør) (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2020-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Falkevej 15, 4600 Køge (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2020-07-10 tilføjes Direktion: Morten Dohn (direktør) (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2020-07-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder samt foretage investeringer. (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2020-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2020-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-07-10 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2020-07-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2020-07-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2020-07-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2020-07-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2020-07-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2020-07-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2020-07-10 tilføjes Legale ejere: Morten Dohn (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2020-07-10 tilføjes Navne: Dohnis251175 ApS (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2020-07-10 tilføjes Reelle ejere: Morten Dohn (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2020-07-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2020-07-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2020-07-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2020-07-10 tilføjes Stiftere: Morten Dohn (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2020-07-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2020-07-10 tilføjes Vedtægter: 2020-07-10 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2020-07-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-07-20)
Den 2020-07-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-19)