Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Virksomhedsstatus | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Binavne | Navne | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-02 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2021-05-03 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-06-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-06-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-06-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 21, 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-05-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-04-22 tilføjes Direktion: Alend Salah-Edin Sadik Bamarne (direktør) (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-04-20 fjernes Direktion: Alend Salah-Edin Sadik Bamarne (direktør) (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2021-04-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-04-22 tilføjes Vedtægter: 2021-04-22 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-04-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2021-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-04-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 21, kl., 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2020-10-08 tilføjes Binavne: ASB Consult ApS (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2020-10-08 tilføjes Navne: Clouda ApS (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2020-10-07 fjernes Navne: ASB Consult ApS (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2020-10-08 tilføjes Vedtægter: 2020-10-08 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2020-09-30 tilføjes Legale ejere: Alend Salah-Edin Sadik Bamarne (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-09-30 fjernes Legale ejere: A-Trafikrådgivning ApS (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-09-30 tilføjes Reelle ejere: Alend Salah-Edin Sadik Bamarne (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-09-30 fjernes Reelle ejere: Ashti Salah-Edin Sadik Bamarne (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 21, kl., 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2020-07-06 tilføjes Direktion: Alend Salah-Edin Sadik Bamarne (direktør) (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2020-07-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-07-06 (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-07-06 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-07-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-07-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2020-07-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-07-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-07-06 tilføjes Legale ejere: A-Trafikrådgivning ApS (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-07-06 tilføjes Navne: ASB Consult ApS (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2020-07-06 tilføjes Reelle ejere: Ashti Salah-Edin Sadik Bamarne (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-07-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-07-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-07-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-07-06 tilføjes Stiftere: A-Trafikrådgivning ApS (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-07-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2020-07-06 tilføjes Vedtægter: 2020-07-06 (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2020-07-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-20)