Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Legale ejere | Direktion | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-12 tilføjes Reelle ejere: Jytte Marie Hansen, Verner Hansen (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2024-03-11 fjernes Reelle ejere: Verner Hansen (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2023-05-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-23 tilføjes Legale ejere: VERNER H. HOLDING ApS (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-12-23 fjernes Legale ejere: Verner Hansen (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-11-23 tilføjes Direktion: Verner Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-11-23 fjernes Direktion: Dennis Emil Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2021-07-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Koldingvej 61, 6040 Egtved (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-06-30 tilføjes Direktion: Dennis Emil Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-11-25)
Den 2020-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning af fast ejendom samt anden i forbindelse hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-01 (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-06-30 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-06-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-06-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-06-30 tilføjes Legale ejere: Verner Hansen (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2020-06-30 tilføjes Navne: VM Ejendomme, Vester Nebel ApS (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-06-30 tilføjes Reelle ejere: Verner Hansen (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2020-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-06-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-06-30 tilføjes Stiftere: Verner Hansen (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-06-30 tilføjes Vedtægter: 2020-06-30 (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-10)
Den 2020-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-10)