Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Bestyrelse | xbrl | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Vedtægter | Formål | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | Interessenter | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2021-07-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S Veddum Kær Sol. (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-10-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S Veddum Kær Infrastruktur. (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2024-04-18 tilføjes Bestyrelse: Claus Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-04-18 fjernes Bestyrelse: Arvid Floor (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-04-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-20 tilføjes Bestyrelse: Søren Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2023-04-20 fjernes Bestyrelse: Pia Fisker Olesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2022-10-07 tilføjes Legale ejere: FRANDSBJERG INVEST A/S (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-08-11 tilføjes Legale ejere: K/S FLOOR WINDPOWER (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-06-07 tilføjes Legale ejere: ENERGYTECH POWER ApS (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-06-07 fjernes Legale ejere: Hanne Würtz Rasmussen (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-06-07 tilføjes Reelle ejere: Jens Rasmussen (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-07 fjernes Reelle ejere: Hanne Würtz Rasmussen (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-05-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-04-21 tilføjes Bestyrelse: Arvid Floor (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2022-04-20 fjernes Bestyrelse: Uffe Bak-Aagaard (formand) (offentliggjort 2022-05-11)
Den 2022-03-16 tilføjes Vedtægter: 2022-03-16 (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2021-10-21 tilføjes Legale ejere: ECOWATT ApS (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-21 fjernes Legale ejere: K/S Energipark Veddum Kær EWE (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-07-09 tilføjes Legale ejere: K/S Energipark Veddum Kær EWE, Hanne Würtz Rasmussen (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-07-08 fjernes Legale ejere: K/S Energipark Veddum Kær EWE (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2021-07-09 tilføjes Reelle ejere: Hanne Würtz Rasmussen (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2021-07-09 tilføjes Vedtægter: 2021-07-09 (offentliggjort 2022-03-23)
Den 2021-02-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og drive to vindmøller samt eje en indirekte andel af et solcelleanlæg i Energipark Veddum Kær. (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-17 tilføjes Vedtægter: 2021-02-17 (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2020-09-22 tilføjes Bestyrelse: Pia Fisker Olesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-27)
Den 2020-09-22 fjernes Bestyrelse: Jesper Brøchner Thing (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariagervej 58, 9500 Hobro (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-07-09 tilføjes Bestyrelse: Jesper Brøchner Thing (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-09-24)
Den 2020-07-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og drive en eller flere vindmøller samt eje en indirekte andel af et solcelleanlæg i Energipark Veddum Kær. (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2020-07-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-07-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-07-09 (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-07-09 tilføjes Hovedbranche: Anlæg af ledningsnet til elektricitet og kommunikation (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-07-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-07-09 tilføjes Interessenter: EUROWIND KOMPLEMENTAR DK ApS (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-07-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-07-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-07-09 tilføjes Kontaktoplysninger: info@ewe.dk (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-07-09 tilføjes Legale ejere: K/S Energipark Veddum Kær EWE (offentliggjort 2021-07-12)
Den 2020-07-09 tilføjes Navne: K/S Veddum Kær Laug (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-07-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-07-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-07-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-07-09 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-07-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-07-09 tilføjes Vedtægter: 2020-07-09 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2020-07-09 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-07-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-09)