Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Binavne | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-16 tilføjes Vedtægter: 2021-02-16 (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2021-02-15 fjernes Binavne: Lejre Dyreklinik ApS (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2020-07-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klostergårdsvej 60, 4320 Lejre (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-07-06 tilføjes Binavne: Lejre Dyreklinik ApS (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2020-07-06 tilføjes Direktion: Henrik Billeskov Busch (adm. dir.) (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-07-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive dyrlægepraksis og anden i forbindelse hermed bestående virksomhed. (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-07-06 (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-07-06 tilføjes Hovedbranche: Dyrlæger (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-07-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-07-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-07-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-07-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-07-06 tilføjes Kontaktoplysninger: henrik@billeskovbusch.dk (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-07-06 tilføjes Legale ejere: Attwell Busch Holding ApS (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-07-06 tilføjes Navne: Kildevangs Dyreklinik ApS (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-07-06 tilføjes Reelle ejere: Henrik Billeskov Busch (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-07-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-07-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-07-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-07-06 tilføjes Stiftere: Henrik Billeskov Busch (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-07-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-07-06 tilføjes Vedtægter: 2020-07-06 (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2020-07-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-09)