Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Hovedbranche | Revisor | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-30 tilføjes Direktion: Ian Winther-Høiland (direktør) (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-09-30 fjernes Direktion: Jens-Christian Borregaard Winther (direktør) (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-09-30 tilføjes Legale ejere: IWH Medinvest ApS (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-30 tilføjes Reelle ejere: Ian Winther-Høiland, Jens-Christian Borregaard Winther (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-29 fjernes Reelle ejere: Jens-Christian Borregaard Winther (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-28 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-09-27 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-09-28 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-09-28 fjernes Revisor: BHA STATSAUTORISERET REVISION A/S (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2020-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hejrevej 33, 2400 København NV (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-07-08 tilføjes Direktion: Jens-Christian Borregaard Winther (direktør) (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2020-07-08 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje og udvikle fast ejendom. (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-07-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-09-30 (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-07-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-07-08 (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-07-08 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2020-07-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-07-08 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-07-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-07-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-07-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-07-08 tilføjes Legale ejere: 3 S HOLDING ApS (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2020-07-08 tilføjes Navne: Rebekkavej 3 ApS (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-07-08 tilføjes Reelle ejere: Jens-Christian Borregaard Winther (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2020-07-08 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-07-08 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-07-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-07-08 tilføjes Revisor: BHA STATSAUTORISERET REVISION A/S (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2020-07-08 tilføjes Stiftere: 3 S HOLDING ApS (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-07-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-07-08 tilføjes Vedtægter: 2020-07-08 (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-07-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-07-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-08)