Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-20 fjernes Direktion: Danni Fløe Sivebæk Kristensen (direktør) (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-06-13 tilføjes Legale ejere: Kim L ApS (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-06-13 fjernes Legale ejere: Danni Fløe ApS (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-06-12 fjernes Legale ejere: Kim L ApS (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-06-13 fjernes Reelle ejere: Danni Fløe Sivebæk Kristensen (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-05-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-11-01 tilføjes Legale ejere: Kim L ApS (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2021-11-01 tilføjes Reelle ejere: Danni Fløe Sivebæk Kristensen, Kim Larsen (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2021-10-31 fjernes Legale ejere: Kim L ApS (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2021-10-31 fjernes Reelle ejere: Danni Fløe Sivebæk Kristensen, Kim Larsen (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2021-09-01 tilføjes Reelle ejere: Stefan Grundahl Schiermer (offentliggjort 2021-09-19)
Den 2021-09-01 fjernes Reelle ejere: Maja Aavad Holm Andersen (offentliggjort 2021-09-19)
Den 2021-08-31 fjernes Reelle ejere: Stefan Grundahl Schiermer (offentliggjort 2021-09-19)
Den 2020-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 13, 7400 Herning (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-07-07 tilføjes Direktion: Danni Fløe Sivebæk Kristensen (direktør) (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2020-07-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-07-07 (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-07-07 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-07-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-07-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-07-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-07-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-07-07 tilføjes Legale ejere: Kim L ApS, Danni Fløe ApS, Schirs ApS (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2020-07-07 tilføjes Navne: Bart ApS (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-07-07 tilføjes Reelle ejere: Stefan Grundahl Schiermer, Maja Aavad Holm Andersen, Danni Fløe Sivebæk Kristensen, Kim Larsen (offentliggjort 2021-09-19)
Den 2020-07-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-07-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-07-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-07-07 tilføjes Stiftere: Schirs ApS, Kim L ApS, Danni Fløe ApS (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-07-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-07-07 tilføjes Vedtægter: 2020-07-07 (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-07-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-08)