Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2022-07-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nykøbingvej 90, 4840 Nørre Alslev (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-26 tilføjes Direktion: Sean Dollerup Vig Mortensen (direktør) (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre smedearbejde, presning, sænksmedning og valsning af metal, samt hertil hørende virksomhed. (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-01 (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-26 tilføjes Hovedbranche: Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal: pulvermetallurgi (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-26 tilføjes Legale ejere: Sean Dollerup Vig Mortensen (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-26 tilføjes Navne: Dollerup Stålmontage ApS (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-26 tilføjes Reelle ejere: Sean Dollerup Vig Mortensen (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-26 tilføjes Stiftere: Sean Dollerup Vig Mortensen (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-26 tilføjes Vedtægter: 2020-06-26 (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-08)