Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 28, 2., 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-04-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Dannebrogsgade 23, 2., 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2020-09-16 tilføjes Legale ejere: Morten H. Dahl ApS (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-09-16 fjernes Legale ejere: Morten Haugaard Dahl (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-07-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dannebrogsgade 23, 2., 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2020-06-29 tilføjes Direktion: Morten Haugaard Dahl (direktør) (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er - direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber - at drive udlejningsvirksomhed samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-01 (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-29 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-29 tilføjes Legale ejere: Morten Haugaard Dahl (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-06-29 tilføjes Navne: Dannebrogsgade ApS (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-29 tilføjes Reelle ejere: Morten Haugaard Dahl (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-29 tilføjes Stiftere: Morten Haugaard Dahl (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-29 tilføjes Vedtægter: 2020-06-29 (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-08)