Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Julia Scheel | 07.07.2020 | 01.12.2023 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Palle Steen Larsen | 07.07.2020 | 30.11.2023 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
PSL Rådgivende ingeniørfirma ApS (CVR 41506873) | NORMAL | 08.07.2020 | 100,00% | 100,00% |