Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Bestyrelse | Direktion | ||||
Ejerskaber | Kapital | Vedtægter | Legale ejere | ||||
xbrl | Reelle ejere | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-09-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2024-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2024-09-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2024-09-16 fjernes Bestyrelse: Erik Martin Fagerlund (formand) (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2024-09-06 tilføjes Bestyrelse: Thomas Blomgren (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2024-09-06 fjernes Bestyrelse: Svitlana Babak (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2024-09-16 fjernes Direktion: Thomas Blomgren (direktør) (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2024-09-06 tilføjes Direktion: Thomas Blomgren (direktør) (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2024-09-06 fjernes Direktion: Rie Tatiana Ditte Koldorf Jørgensen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2020-07-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Delivery Fertility DK II Aps. (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2024-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.001,00 (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2024-08-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2024-08-01 tilføjes Vedtægter: 2024-08-01 (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2024-01-01 tilføjes Bestyrelse: Rie Tatiana Ditte Koldorf Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2023-12-31 fjernes Bestyrelse: Mads Bjerre Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-12-21 tilføjes Direktion: Rie Tatiana Ditte Koldorf Jørgensen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2023-12-21 fjernes Direktion: Mads Bjerre Andersen (direktør) (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-11-20 tilføjes Legale ejere: Impilo No 6.2 AB (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2023-11-20 fjernes Legale ejere: TFP Fertility Group Limited (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2023-10-16 tilføjes Bestyrelse: Mads Bjerre Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2023-10-16 fjernes Bestyrelse: Jacob Lyster Dethlefsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-10-16 tilføjes Direktion: Mads Bjerre Andersen (direktør) (offentliggjort 2023-12-21)
Den 2023-10-16 fjernes Direktion: Jacob Lyster Dethlefsen (direktør) (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2023-10-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-31 tilføjes Bestyrelse: Svitlana Babak (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2023-05-31 fjernes Bestyrelse: Judith Fleming (formand) (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-02-09 tilføjes Legale ejere: TFP Fertility Group Limited (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2023-02-09 fjernes Legale ejere: IVF-ART ApS (offentliggjort 2023-02-25)
Den 2023-02-08 fjernes Legale ejere: TFP Fertility Group Limited (offentliggjort 2023-02-25)
Den 2023-02-09 fjernes Reelle ejere: Ursula Bentin-Ley (offentliggjort 2023-02-25)
Den 2023-01-31 fjernes Bestyrelse: Elaine Diane Barclay (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2022-10-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-04-21 tilføjes Vedtægter: 2022-04-21 (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2022-03-22 fjernes Bestyrelse: Ursula Bentin-Ley (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2022-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2022-03-31 (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2022-01-01 (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-01-01 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2022-01-01 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2021-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2021-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2021-12-13 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2021-12-13 fjernes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2021-11-23 tilføjes Bestyrelse: Elaine Diane Barclay (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-04)
Den 2021-11-23 fjernes Bestyrelse: Martin Fagerlund (formand) (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-22 fjernes Bestyrelse: Judith Fleming (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-23 tilføjes Direktion: Jacob Lyster Dethlefsen (direktør) (offentliggjort 2023-10-18)
Den 2021-11-23 fjernes Direktion: Daniel Berg (direktør) (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-05-05 tilføjes Legale ejere: TFP Fertility Group Limited (offentliggjort 2023-02-25)
Den 2021-05-05 fjernes Legale ejere: Delivery Fertility AB (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2020-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongens Nytorv 28, 1050 København K (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2020-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongens Nytorv 28, 1050 København K (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2020-08-31 tilføjes Bestyrelse: Ursula Bentin-Ley (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2020-08-31 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2020-08-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2020-08-31 tilføjes Legale ejere: IVF-ART ApS (offentliggjort 2023-02-25)
Den 2020-08-31 tilføjes Reelle ejere: Ursula Bentin-Ley (offentliggjort 2023-02-25)
Den 2020-08-31 tilføjes Vedtægter: 2020-08-31 (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2020-07-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongens Nytorv 28, 1050 København K (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2020-07-06 tilføjes Bestyrelse: Judith Fleming (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2020-07-06 tilføjes Direktion: Daniel Berg (direktør) (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2020-07-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er som holdingselskab direkte eller indirekte at eje kapitalandele eller andre finansielle instrumenter i virksomheder, der driver virksomhed. (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-07-06 (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-07-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-07-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-07-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-07-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-07-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-07-06 tilføjes Legale ejere: Delivery Fertility AB (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2020-07-06 tilføjes Navne: Delivery Fertility DK I ApS (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-07-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2020-07-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-05-03)
Den 2020-07-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-07-06 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2020-07-06 tilføjes Stiftere: Delivery Fertility AB (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-07-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør. (offentliggjort 2024-09-20)
Den 2020-07-06 tilføjes Vedtægter: 2020-07-06 (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2020-07-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-09-20)