Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | xbrl | Binavne | ||||
Navne | Vedtægter | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-05-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-05-24)
Den 2024-05-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-05-24)
Den 2024-05-22 Statstidende Dekret
Den 2024-03-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-05-24)
Den 2024-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-05-24)
Den 2024-02-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-02-15 fjernes Direktion: Laura Jönsson (direktør) (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Ebbesens Vej 3, 1. tv., 1911 Frederiksberg C (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenørns Alle 31, 2., 1970 Frederiksberg C (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2024-02-06 tilføjes Kontaktoplysninger: bageriernes-vikar@outlook.dk (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2023-01-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenørns Alle 31, 2., 1970 Frederiksberg C (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2021-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Ebbesens Vej 3, 1. tv., 1911 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-11-13 tilføjes Binavne: Bageriernes Vikar ApS (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-12 tilføjes Navne: Power Vikar ApS (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-11 fjernes Navne: Bageriernes Vikar ApS (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-11-12 tilføjes Vedtægter: 2020-11-12 (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Ebbesens Vej 3, 1. tv., 1911 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-07-01 tilføjes Direktion: Laura Jönsson (direktør) (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2020-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-07-01 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-01 tilføjes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-01 tilføjes Legale ejere: Laura Jönsson (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-01 tilføjes Navne: Bageriernes Vikar ApS (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-07-01 tilføjes Reelle ejere: Laura Jönsson (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-01 tilføjes Stiftere: Laura Jönsson (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2020-07-01 tilføjes Vedtægter: 2020-07-01 (offentliggjort 2020-11-13)
Den 2020-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-15)