Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-01-17 tilføjes Binavne: GoLab ApS (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-14 tilføjes Vedtægter: 2022-01-14 (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2021-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lautruphøj 5, st., 2750 Ballerup (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: C.A. Olesens Gade 4, 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2020-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: C.A. Olesens Gade 4, 9000 Aalborg (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2020-07-06 tilføjes Direktion: Xin Liu (direktør) (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-09-30 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-07-06 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-06 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-06 tilføjes Legale ejere: Xin Liu (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-06 tilføjes Navne: Cheetah Solutions ApS (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-06 tilføjes Reelle ejere: Xin Liu (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-06 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-06 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-06 tilføjes Stiftere: Xin Liu (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-06 tilføjes Vedtægter: 2020-07-06 (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2020-07-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-07)