Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Hvidhvask | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2023-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongovej 4, st. mf., 2300 København S (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-13 fjernes Direktion: Patrick Bassing (adm. dir.) (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-07-06 (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-13 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-13 fjernes Legale ejere: Bassing Holding ApS (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-13 fjernes Navne: Bassing Consulting ApS (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-13 fjernes Reelle ejere: Patrick Bassing (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-13 fjernes Stiftere: Bassing Holding ApS (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongovej 4, st. mf., 2300 København S (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongovej 4, st. mf., 2300 København S (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-05-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongovej 4, st. mf., 2300 København S (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-03-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundbyvestervej 73, st. 1., 2300 København S (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2022-04-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2020-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundbyvestervej 73, st. 1., 2300 København S (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2020-07-06 tilføjes Direktion: Patrick Bassing (adm. dir.) (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2020-07-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2020-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2020-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-07-06 (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2020-07-06 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2020-07-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2020-07-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2020-07-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2020-07-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2020-07-06 tilføjes Legale ejere: Bassing Holding ApS (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2020-07-06 tilføjes Navne: Bassing Consulting ApS (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2020-07-06 tilføjes Reelle ejere: Patrick Bassing (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2020-07-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2020-07-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2020-07-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2020-07-06 tilføjes Stiftere: Bassing Holding ApS (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2020-07-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2020-07-06 tilføjes Vedtægter: 2020-07-06 (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2020-07-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2020-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-13)