Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Hvidhvask | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rydagervej 29, 2620 Albertslund (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2024-04-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Vandmestervej 26, 2630 Taastrup (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2020-06-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BIH-INVEST ApS. (offentliggjort 2020-08-14)
Den 2021-10-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BIH Ejendomsselskab ApS. (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2023-07-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vandmestervej 26, 2630 Taastrup (offentliggjort 2024-04-03)
Den 2021-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Præstebrovej 13, 2860 Søborg (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2021-07-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-04-26 tilføjes Revisor: ReVision+ Brøndby ApS (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2020-07-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-07-09)
Den 2020-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præstebrovej 13, 2860 Søborg (offentliggjort 2021-12-16)
Den 2020-06-23 tilføjes Direktion: Adnan Mehmedovic (direktør) (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-06-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i tilknyttede virksomheder og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-06-23 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-06-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-06-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-06-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-06-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-06-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-06-23 tilføjes Legale ejere: Adnan Mehmedovic (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-06-23 tilføjes Navne: BIH-Invest Holding ApS (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-06-23 tilføjes Reelle ejere: Adnan Mehmedovic (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-06-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-06-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-06-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2020-06-23 tilføjes Stiftere: Adnan Mehmedovic (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-06-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-06-23 tilføjes Vedtægter: 2020-06-23 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-06-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-07)