Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Potmosevej 24, 8752 Østbirk (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongevej 63, 8752 Østbirk (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongevej 63, 8752 Østbirk (offentliggjort 2023-06-29)
Den 2020-06-25 tilføjes Direktion: Jesper Mark Kjeldsen (direktør) (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-06-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre tømrerarbejde og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-01 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-06-25 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-06-25 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-06-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-06-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-06-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-06-25 tilføjes Legale ejere: Jesper Mark Kjeldsen (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-06-25 tilføjes Navne: JK Tømrer og Snedker ApS (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-06-25 tilføjes Reelle ejere: Jesper Mark Kjeldsen (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-06-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-06-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-06-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-06-25 tilføjes Stiftere: Jesper Mark Kjeldsen (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-06-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-06-25 tilføjes Vedtægter: 2020-06-25 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-06-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2020-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-07-07)